|
장엄동지 략력
장엄, 남, 한족, 중공당원, 연구생학력
1967년 8월 출생, 1988년 7월 사업 참가
1988.07-1990.10 성물가국 물가검사소 과원
1990.10-1998.03 성인사청 성직속편제처 간부
1998.03-2000.09 성당위 조직부 경제간부처 간부
2000.09-2004.07 성당위 조직부 간부2처 부처장(2001.09-2004.06 기간 길림대학 동북아연구원 세계경제학과 연구생으로 재직학습, 2004년 6월 경제학 석사학위 취득)
2004.07-2006.01 성당위 조직부 인재사업처 처장
2006.01-2006.11 대안시 당위 부서기, 부시장, 시장대리
2006.11-2007.01 대안시 당위 부서기, 시장
2007.01-2009.02 연변 주당위 상무위원, 조직부 부장(2004.08-2007.07 기간 길림성당위 당학교 법률학과 연구생으로 재직학습)
2009.02-2010.05 성당위 조직부 부부장
2010.05-2012.05 성당위 조직부 상무부부장(정청장급)
2012.05-2015.05 성당위 상무위원, 선전부 부장(2014.04-2015.09 기간 성사회과학계련합회 주석 겸임)
2015.05-2016.01 성당위 상무위원, 부성장
2016.01-성당위 상무위원, 부성장, 연변 주당위 서기
리경호동지 략력
리경호, 남, 조선족, 중공당원, 연구생학력
1960년 7월 출생, 1983년 8월 사업 참가.
1983.08-1985.05 연변주계획위원회 공업처 과원
1985.05-1993.04 연변주계획위원회 종합처 부처장, 처장
1993.04-1995.09 연변주계획경제위원회 부주임
1995.09-1997.10 연변주계획위원회 부주임
1997.10-2000.11 연변 주정부 부비서장, 판공실주임
2000.11-2001.01 룡정시 당위 부서기, 부시장, 시장대리
2001.01-2001.08 룡정시 당위 부서기, 시장
2001.08-2003.06 연변 주당위 상무위원, 화룡시당위 서기
2003.06-2004.07 연변 주당위 상무위원(2003.05-2004.05 기간 싱가포르 남양리공대학 관리경제학과 연구생 재직학습, 2004년 5월 관리경제학 석사학위 취득)
2004.07-2007.02 연변 주당위 상무위원, 비서장
2007.02-2013.04 연변 주당위 상무위원, 부주장
2013.04-연변 주당위 부서기, 주장
홍경동지 략력
홍경, 남, 조선족, 중공당원, 연구생학력.
1976년 11월 출생, 1999년 7월 사업 참가.
1999.07-2004.02 동북사범대학 정법학원 공청단위 서기, 학생당지부 서기, 보도원
2004.02-2006.02 동북사범대학 공청단위 부서기
2006.02-2006.03 동북사범대학 공청단위 부서기, 기관 제2당총지 서기
2006.03-2007.04 공청단길림성위 소년부 부장(2003.09-2006.07 기간 동북사범대학 정법학원 정치학리론학과 연구생 재직학습, 2006년 6월 법학 석사학위 취득)
2007.04-2010.11 공청단길림성위 통전련락부 부장, 성청년련합회 비서장(2008.06-2010.09 기간 도문시 부시장으로 단련근무)
2010.11-2012.12 공청단길림성위 부서기, 당조성원, 성청년련합회 상무부주석(2011.07-2012.12 기간 연변주 부주장으로 단련근무)
2012.12-2014.12 연변주 부주장(2007.09- 2013.06 기간 동북사범대학 경제학원 세계경제학과 연구생 재직학습, 2013년 6월 경제학 박사학위 취득)
2014.12-2016.08 연변 주당위 상무위원, 부주장(2014.03-2015.01 기간 중공중앙당학교 중청년간부양성2반 학습)
2016.08-2016.11 연변 주당위 부서기, 부주장
2016.11-2016.12 연변 주당위 부서기, 부주장, 규률검사위원회 서기
2016.12-연변 주당위 부서기, 규률검사위원회 서기
강방동지 략력
강방, 녀, 한족, 중공당원, 연구생학력.
1966년 3월 출생, 1985년 7월 사업 참가.
1985.07-1991.04 팔가자림업국 목재가공공장 공청단위 서기(1986.10-1989.10 기간 동북사범대학 중문학과 본과 재직학습, 1989년 12월 문학 학사학위 취득)
1991.04-1993.04 팔가자림업국 공청단위 부서기
1993.04-1996.06 팔가자림업국 공청단위 서기
1996.06-1997.06 팔가자림업국당위 선전부 부장(1996.09-1996.12 기간 성삼림공업집단 선전교양부 부장조리로 단련근무 )
1997.06-2001.10 팔가자림업국 공회 주석(1999.10-2001.10 기간 동북사범대학 세계경제학과 연구생과정연수반 학습)
2001.10-2006.08 화룡시당위 상무위원, 선전부 부장
2006.08-2010.05 화룡시당위 부서기(정현급)(2006.08-2009.07 기간 길림성당위 당학교 경제관리학과 연구생 재직학습)
2010.05-2012.01 연변주인구계획생육위원회 주임
2012.01-2016.11 연변 주당위 상무위원, 정법위원회 서기
2016.11-연변 주당위 부서기, 연룡도당위 서기, 주당위당학교 교장
조리동지 략력
조리, 남, 한족, 중공당원 대학학력.
1965년 11월 출생, 1988년 8월 사업 참가.
1988.08-1989.04 룡정시정부 판공실 과원
1989.04-1990.03 연변대외과학기술개발교류중심 기술원
1990.03-1991.06 연변대외과학기술개발교류중심 부주임
1991.06-1992.06 연변주과학기술위원회 정책관리처 부처장
1992.06-1996.03 연변주과학기술위원회 정책관리처, 종합계획처 처장(1995.08-1996.02 기간 돈화시 시장조리로 기층파견근무)
1996.03-1997.11 화룡시 부시장
1997.11-2001.09 화룡시당위 부서기(1998.07-1998.12 기간 성경제무역위원회 기술개혁처 부처장으로 단련근무)
2001.09-2009.06 연변주과학기술국 국장
2009.09-2011.05 연변 주당위 부비서장, 재정경제판공실(농업판공실) 주임
2011.05-2012.12 연변 주정부 비서장
2012.12-2016.11 연변주 부주장
2016.11-2016.12 연변 주당위 상무위원, 부주장, 정법위원회 서기
2016.12-연변 주당위 상무위원, 정법위원회 서기
조룡호동지 략력
조룡호, 남, 조선족, 중공당원, 연구생학력.
1960년 6월 출생, 1977년 7월 사업 참가.
1977.07-1978.03 룡정현 태양향 지식청년
1978.03-1980.08 길림성림업학교 중문학과 학생
1980.08-1985.04 룡정현세무국 룡정분국 과원
1985.04-1990.02 룡정시세무국 룡정분국 부국장, 국장(1981.07-1986.06 기간 연변대학 정치학과 본과 재직학습)
1990.02-1991.03 룡정시세무국 부국장
1991.03-1992.04 화룡현세무국 부국장(사업 주관)
1992.04-1994.10 화룡시세무국 국장
1994.10-1996.06 화룡시국가세무국 국장
1996.06-2003.11 연변주국가세무국 부국장(2000.01-2000.12 기간 연길시국가세무국 국장 겸임,1999.09-2002.07 기간 중앙당학교 경제관리학과 연구생 재직학습)
2003.11-2006.03 도문시당위 부서기(정현급)
2006.03-2006.11 연변주재정국 부국장(정현급)
2006.11-2013.05 연변주재정국 국장
2013.05-2014.03 연변주 부주장, 재정국 국장
2014.03-2016.11 연변주 부주장
2016.11-2016.12 연변 주당위 상무위원, 부주장, 통전부 부장
2016.12-연변 주당위 상무위원, 통전부 부장
한양동지 략력
한양, 남, 한족, 중공당원, 연구생학력.
1972년 2월 출생, 1991년 7월 사업 참가.
1991.07-1992.11 집안시 농업기계화학교 교원.
1992.11-1995.10 집안시 직속기관당사업위원회 과원(1991.08-1994.07 기간 길림성당위 당학교 경제리론학과 전문대학 재직학습)
1995.10-1997.08 공청단집안시위 부서기(1994.08-1997.02 기간 길림성당위 당학교 경제관리학과 본과 재직학습, 1995.04-1996.04 기간 집안시 량수조선족향 양목촌 당지부 부서기로 파견근무)
1997.08-1998.03 공청단집안시위 서기
1998.03-1998.08 집안시 화전진당위 부서기, 진장.
1998.08-2001.10 집안시 화전진당위 서기, 인대 주석
2001.10-2005.08 매하구시당위 상무위원, 선전부 부장(2002.09-2005.07 기간 중앙 당학교 경제관리학과 연구생 재직학습)
2005.08-2008.02 공청단통화시위 서기(2005.01-2007.12 기간 길림대학 법률학과 본과 재직학습)
2008.02-2010.06 통화시 이도강구당위 부서기(정현급)
2010.06-2010.12 통화시 이도강구당위 부서기, 부구장, 구장대리.
2010.12-2013.03 통화시 이도강구당위 부서기, 구장(2008.09-2011.06 기간 동북사범대학 정법학원 행정관리학과 연구생 재직학습, 2011년 6월 관리학 석사학위 취득)
2013.03-2013.04 통화시 이도강구당위 서기, 구장
2013.04-2013.07 통화시 이동강구당위 서기
2013.07-2016.07 통화시당위 상무위원(길림성 제5패 서장지원간부 총인솔자. 2013.07-2014.12 기간 르카저지구당위 부서기, 상무 부전원, 2014.12-2016.07 기간 르카저시당위 부서기, 상무 부시장)
2016.07-2016.11 통화시당위 상무위원
2016.11- 연변 주당위 상무위원, 조직부 부장.
김기덕동지 략력
김기덕, 남, 조선족, 중공당원, 대학학력.
1965년 3월 출생,1988년 7월 사업 참가.
1988.07-1990.08 연변농학원 과림학부 교원
1990.08-1996.04 연변주계획경제위원회 농촌처 과원
1996.04-1999.09 연변주계획위원회 농촌처 부처장(1997.10-1998.10 기간 왕청현 신흥향 부향장으로 단련근무)
1999.09-2001.10 연변주계획위원회 사회처 처장(1998.08-1999.12 기간 길림대학 동북아연구원 세계경제학과 연구생과정 연수반 학습)
2001.10-2002.10 연변주계획위원회 사회발전및재정무역경제처 처장
2002.10-2004.05 연변주로동및사회보장국 부국장
2004.05-2005.12 왕청현당위 부서기
2005.12-2006.08 왕청현당위 부서기, 현규률검사위원회 서기
2006.08-2006.11 도문시당위 부서기, 부시장, 시장대리
2006.11-2010.12 도문시당위 부서기, 시장(2008.04-2008.09 기간 국가개발은행업무발전국 부국장으로 단련근무)
2010.12-2016.03 도문시당위 서기(2012.04-2013.04 기간 국가연초전매국 법규사 사장조리로 단련근무)
2016.03-연변주당위 상무위원, 선전부 부장
강호권동지 략력
강호권, 남, 조선족, 중공당원, 연구생학력.
1962년 12월 출생,1978년 9월 사업 참가.
1978.09-1986.02 화룡현우정국 업무보고원, 회계, 공청단위서기
1986.02-1989.01 공청단화룡현위 청년사업부 부장
1989.01-1990.03 화룡현당위 조직부 조직과 과원
1990.03-1991.01 공청단화룡현위 부서기(1984.05-1990.06 기간 길림성 재정무역학원 공업회계학과 전문대학 재직학습)
1991.01-1994.09 공청단화룡시위 서기(1989.08-1992.06 기간 중앙당학교 통신학원 경제관리학과 본과 재직학습)
1994.09-1999.01 화룡시라지오텔레비죤방송국 국장
1999.01-2001.09 화룡시정부 판공실 주임
2001.09-2003.04 화룡시당위 상무위원, 조직부 부장
2003.04-2004.08 돈화시당위 부서기
2004.08-2008.03 연변주당위 조직부 부부장
2008.03-2008.12 훈춘시당위 부서기, 부시장, 시장대리
2008.12-2011.08 훈춘시당위 부서기, 시장(2008.08-2011.07 기간 길림성당위 당학교 법률학과 연구생 재직학습)
2011.08-2011.11 연길시당위 부서기, 부시장, 시장대리
2011.11-2013.10 연길시당위 부서기, 시장
2013.10-2014.12 연길시당위 부서기, 시장, 연길고신기술산업개발구 당사업위원회 서기
2014.12-2015.01 연길시당위 서기, 시장, 연길고신기술산업개발구 당사업위원회 서기
2015.01-2016.03 연길시당위 서기, 연길고신기술산업개발구 당사업위원회 서기
2016.03-연변주당위 상무위원, 연길시당위 서기, 연길고신기술산업개발구 당사업위원회 서기
풍희량동지 략력
풍희량, 남, 한족, 중공당원, 대학학력.
1964년 10월 출생,1984년 7월 사업 참가.
1984.07-1988.03 안도현제5중학교 교원, 공청단서기(1984.12-1987.11 기간 길림성교육학원 중문학부 중문학과 본과 재직학습)
1988.03-1990.03 공청단안도현위 선전부 부장
1990.03-1992.08 공청단연변주위 간사, 부과급순시원, 선전부 부부장
1992.08-1995.12 연변주당위 판공실 부처급 비서
1995.12-1996.03 연변주당위 판공실 종합처 부처장
1996.03-1998.10 연변주당위 정법위원회 판공실 주임
1998.10-2001.10 연변주당위 판공실 종합처 처장
2001.10-2007.04 연변주당위 판공실 부주임
2007.04-2008.12 연변주당위 재정경제판공실(농업판공실) 주임
2008.12-2010.12 돈화시당위 부서기, 시장
2010.12-2014.11 돈화시당위 서기
2014.11-2016.05 연변 주정부 비서장
2016.05-2016.11 연변주당위 상무위원, 연룡도당위 서기
2016.11-2016.12 연변주당위 상무위원
2016.12-연변주당위 상무위원, 부주장