|
입 금 내 역 | 지 출 내 역 | ||||
일 자 | 적 요 | 금 액 | 일 자 | 적 요 | 금 액 |
2016-11-01 | 전기이월 | 26,057,386 | 2016-11-04 | 모교장학금(3월 누락분) | 2,000,000 |
2016-11-04 | 황규윤 초대회장 찬조 | 1,000,000 | 2016-11-04 | 총동창회 명찰대금 | 243,000 |
2016-11-04 | 황두성 | 100,000 | 2016-11-04 | 양이동 모친상 조화 | 100,000 |
2016-11-04 | 이 정한 | 100,000 | 2016-11-16 | 황 규윤 모친상 조화 | 100,000 |
2016-11-04 | 이학율 | 100,000 | 2016-11-25 | 2회 지원금 | 5,000,000 |
2016-11-04 | 이상경 | 100,000 | 2016-11-25 | 광고료 | 4,000,000 |
2016-11-04 | 7회분담금 및 광고비 | 1,500,000 | 2016-11-27 | 총동 참석자 교통비 지원 | 700,000 |
2016-11-04 | 8회분담금 및 광고비 | 1,500,000 | 2016-11-27 | 차량(버스) 대여료 | 850,000 |
2016-11-04 | 10회분담금 및 광고비 | 1,500,000 | 2016-11-27 | 꽃다발 및 꼬사지 | 330,000 |
2016-11-04 | 백정주 | 100,000 | 2016-12-09 | 행사장 현수막 | 800,000 |
2016-11-04 | 금고 산악회 찬조 | 500,000 | 2016-12-09 | 홍보 현수막 | 1,116,000 |
2016-11-04 | 최 창훤 | 100,000 | 2016-12-09 | 재부노초 정기총회 화환 | 100,000 |
2016-11-24 | 9회 분담금 | 1,000,000 | 2016-12-09 | 황 규윤 자녀 화환 | 100,000 |
2016-11-24 | 이유정 | 300,000 | 2016-12-20 | 하동신문 광고료 | 300,000 |
2016-11-24 | 2회 찬조금 | 3,000,000 | 2016-12-20 | 군민신문 광고료 | 500,000 |
2016-11-26 | 문효석 | 100,000 | 2016-12-13 | 결산소득세,지방세 | 1,921 |
2016-11-27 | 고남초 3회 동기회찬조 | 300,000 | 2017-02-09 | 김 형철 모친상 조화 | 100,000 |
2016-11-27 | 김봉희 찬조 | 200,000 | 2017-02-09 | 모교 졸업식 장학금 | 2,000,000 |
2016-12-25 | 예금이자 | 32,209 | 2017-02-09 | 모교 졸업식 화목 | 100,000 |
결산이자 | 10,590 | 2017-02-25 | 금오산악회 화환 | 80,000 | |
2017-02-28 | 모교 입학식 장학금 | 2,000,000 | |||
2017-03-02 | 모교 입학식 화목 | 100,000 | |||
2017-03-03 | 석재수 개업 화환 | 100,000 | |||
2017-03-26 | 결산 소득세 | 381 | |||
2017-04-07 | 궁항초 | 80,000 | |||
2017-04-07 | 진정초 | 80,000 | |||
2017-04-07 | 노량초 | 80,000 | |||
2017-04-07 | 고남초 | 80,000 | |||
2017-04-07 | 갈육초 | 80,000 | |||
2017-05-20 | 재부금남중 총회화환 | 80,000 | |||
37,600,185 | 21,201,302 | ||||
잔 액 | 16,398,883 |
2017년 금남고 총동창회 운영위원 | |||||
번 호 | 기 별 | 직 책 | 성 명 | 연 락 처 | 참석유무 |
1 | 1 | 총동창회 회장 | 이 상 훈 | 010-3862-1900 | |
2 | 2 | 수석 부회장 | 이 유 정 | 010-3584-4504 | |
3 | 2 | 여성 부회장 | 최 임 숙 | 010-4428-0809 | |
4 | 2 | 부 회 장 | 황 규 완 | 010-7475-4172 | |
5 | 3 | 부 회 장 | 김 성 섭 | 010-4568-4600 | |
6 | 3 | 감 사 | 이 미 영 | 010-4513-7797 | |
7 | 5 | 감 사 | 서 순 철 | 010-9029-8005 | |
8 | 1 | 사무국장 | 김 만 영 | 010-9325-8534 | |
9 | 5 | 사무차장 | 오 동 규 | 010-3887-2407 | |
10 | 3 | 기획국장 | 김 종 곤 | 010-2297-4553 | |
11 | 4 | 기획차장 | 조 용 | 010-4802-4358 | |
12 | 1 | 홍보국장 | 황 두 성 | 010-9327-9060 | |
13 | 7 | 홍보차장 | 배 규 찬 | 010-9232-6441 | |
14 | 3 | 섭외국장 | 백 정 주 | 010-9327-9060 | |
15 | 6 | 섭외차장 | 최 창 훤 | 010-4972-4775 | |
16 | 1 | 재정국장 | 이 말 례 | 010-6379-8525 | |
17 | 6 | 재정차장 | 김 연 심 | 010-7350-7392 | |
18 | 2 | 조직국장 | 김 찬 용 | 010-8539-4715 | |
19 | 5 | 조직차장 | 박 형 철 | 010-2377-2774 | |
20 | 3 | 편집국장 | 이 학 률 | 010-3850-6475 | |
21 | 4 | 편집차장 | 황 석 원 | 010-4945-6474 | |
22 | 3 | network국장 | 박 영 선 | 010-8971-8836 | |
23 | 5 | network차장 | 정 개 동 | 010-5533-5175 | |
24 | 1 | 자 문 | 김 봉 희 | 010-5499-6543 | |
25 | 1 | 자 문 | 황 규 윤 | 010-3598-5631 | |
26 | 1 | 상임 고문 | 손 영 길 | 010-8510-5410 | |
27 | 1 | 상임 고문 | 석 재 수 | 010-8569-4399 | |
28 | 1 | 1회 회장 | 이 정 한 | 010-2759-0885 | |
29 | 2 | 2회 회장 | 이 상 경 | 010-8537-1694 | |
30 | 2 | 2회 총무 | 최 임 숙 | 010-4428-0809 | |
31 | 3 | 3회 회장 | 이 학 률 | 010-3850-6475 | |
32 | 3 | 3회 총무 | 박 영 선 | 010-8971-8836 | |
33 | 3 | 3회 총무 | 박 부 성 | 010-4426-5255 | |
34 | 4 | 4회 회장 | 서 민 수 | 010-3558-9793 | |
35 | 4 | 4회 재무 | 김 세 희 | 010-5332-1071 | |
36 | 5 | 5회 회장 | 서 순 철 | 010-9029-8005 | |
37 | 5 | 5회 총무 | 김 명 숙 | 010-2832-0231 | |
38 | 5 | 운영 위원 | 김 성 문 | 010-5058-3241 | |
39 | 6 | 6회 회장 | 이 길 영 | 010-4722-4061 | |
40 | 6 | 6회 총무 | 최 의 정 | 010-8507-5924 | |
41 | 6 | 운영 위원 | 이 양 길 | 010-3198-1158 | |
42 | 6 | 운영 위원 | 김 미 숙 | 010-8559-9853 | |
43 | 7 | 7회 회장 | 배 규 찬 | 010-9232-6441 | |
44 | 7 | 7회 총무 | 하 신 선 | 010-2548-2868 | |
45 | 8 | 8회 회장 | 정 성 동 | 010-3882-2516 | |
46 | 8 | 8회 총무 | 김 영 숙 | 010-6320-9394 | |
47 | 9 | 9회 회장 | 윤 일 구 | 010-4022-1988 | |
48 | 9 | 9회 총무 | 이 경 애 | 010-8518-1659 | |
49 | 10 | 10회 회장 | 김 종 칠 | 010-3574-5716 | |
50 | 10 | 10회 총무 | 이 은 실 | 010-7445-8850 |
2016년 금남고 총동창회 운영위원 회비 내역서 | |||||
번 호 | 기 별 | 직 책 | 성 명 | 금 액 | 비 고 |
1 | 1 | 총동창회 회장 | 이 상 훈 | 금 일 봉 | |
2 | 2 | 수석 부회장 | 이 유 정 | 300,000 | |
3 | 2 | 여성 부회장 | 최 임 숙 | 300,000 | |
4 | 2 | 부 회 장 | 황 규 완 | 300,000 | |
5 | 3 | 부 회 장 | 김 성 섭 | 300,000 | |
6 | 3 | 감 사 | 이 미 영 | 100,000 | |
7 | 5 | 감 사 | 서 순 철 | 100,000 | |
8 | 1 | 사무국장 | 김 만 영 | 100,000 | |
9 | 5 | 사무차장 | 오 동 규 | ||
10 | 3 | 기획국장 | 김 종 곤 | 100,000 | |
11 | 4 | 기획차장 | 조 용 | 100,000 | |
12 | 1 | 홍보국장 | 황 두 성 | 100,000 | |
13 | 7 | 홍보차장 | 배 규 찬 | ||
14 | 3 | 섭외국장 | 백 정 주 | 100,000 | |
15 | 6 | 섭외차장 | 최 창 훤 | 100,000 | |
16 | 1 | 재정국장 | 이 말 례 | 100,000 | |
17 | 6 | 재정차장 | 김 연 심 | 100,000 | |
18 | 2 | 조직국장 | 김 찬 용 | 100,000 | |
19 | 5 | 조직차장 | 박 형 철 | 100,000 | |
20 | 3 | 편집국장 | 이 학 률 | 100,000 | |
21 | 4 | 편집차장 | 황 석 원 | 100,000 | |
22 | 3 | network국장 | 박 영 선 | 100,000 | |
23 | 5 | network차장 | 정 개 동 | ||
24 | 1 | 고 문 | 김 봉 희 | 200,000 | |
25 | 1 | 고 문 | 황 규 윤 | 1,100,000 | |
26 | 1 | 상임 고문 | 손 영 길 | 1,000,000 | |
27 | 1 | 상임 고문 | 석 재 수 | ||
28 | 1 | 1회 회장 | 이 정 한 | 100,000 | |
29 | 2 | 2회 회장 | 이 상 경 | 100,000 | |
33 | 3 | 3회 총무 | 박 부 성 | 신입 | |
34 | 4 | 4회 회장 | 서 민 수 | 신입 | |
35 | 4 | 4회 재무 | 김 세 희 | 신입 | |
37 | 5 | 5회 총무 | 김 명 숙 | 100,000 | 신입 |
38 | 5 | 운영 위원 | 김 성 문 | 신입 | |
39 | 6 | 6회 회장 | 이 길 영 | 신입 | |
40 | 6 | 6회 총무 | 최 의 정 | 신입 | |
41 | 6 | 운영 위원 | 이 양 길 | 100,000 | |
42 | 6 | 운영 위원 | 김 미 숙 | 100,000 | |
43 | 7 | 7회 회장 | 배 규 찬 | ||
44 | 7 | 7회 총무 | 하 신 선 | ||
45 | 8 | 8회 회장 | 정 성 동 | ||
46 | 8 | 8회 총무 | 김 영 숙 | ||
47 | 9 | 9회 회장 | 윤 일 구 | 신입 | |
48 | 9 | 9회 총무 | 이 경 애 | 신입 | |
49 | 10 | 10회 회장 | 김 종 칠 | ||
50 | 10 | 10회 총무 | 이 은 실 | ||
합 계 | 5,500,000 |