3선(제19대, 제20대, 제21대)
2020.05.30 ~ 제21대 국회의원
2016.05.30 ~ 2020.05.29 제20대 국회의원
2012.05.30 ~ 2016.05.29 제19대 국회의원
주요 약력
이화여대 정치외교학과 이화여대대학원 동아시아학 박사과정 수료 참여정부 청와대 춘추관장 겸 보도지원 비서관 민주통합당 원내부대표 새정치민주연합 원내대변인 더불어민주당 원내수석부대표 국회 법사위, 국방위, 운영위, 예결위 위원 국회 사법개혁특별위원회 간사 국회 교육위원회 간사 국회 행정안전위원회 위원장 국회 기획재정위원회 위원(현) 더불어민주당 최고위원(현)