|
예
배 |
구 분 |
예배시간 |
장 소 |
주일오전예배 |
오전11:00 |
예배실 | |
주일오후예배 |
오후 2:00 |
예배실 | |
수요저녁예배 |
오후 7:30 |
예배실 | |
새 벽 기도회 |
오전 5:00 |
예배실 | |
연합속회(금) |
오후 7:30 |
예배실 | |
합심기도회(금) |
오후 8:00 |
예배실 | |
교 회 학 교 |
영 아 부(주) |
오전 9:30 |
교육관 |
유 치 부(주) |
오전 9:30 |
교육관 | |
유・초등부(주) |
오전 9:30 |
교육관 | |
중・고등부(토) |
오후 3:00 |
교육관 | |
청 년 부(토) |
오후 7:30 |
유아실 | |
각선교회 |
매월1회 |
교육관 |
◈ 신철원감리교회 약사
1947. 3. 15 철원군 갈말면 군탄1리(풍전) 김무명 장로댁에서 전진 선생
(대한수도원)을 중심으로 첫 예배드림으로 교회가 시작
(차후 군탄교회로 개명)
1948. 5. 10 교회가 부흥되어 이금녀씨 댁으로 장소 옮김
1950. 6. 28 6.25사변으로 많은 교인 수원으로 피난
1955. 4. 5 철원이 수복되자 교인들 귀향하여 지금의 신철원 중․고등학
교 부지에 미군 막사를 인수하여 교회를 재건.
운천감리교회 한성욱 목사 겸임
1956. 12. 23 초대 윤춘병 목사 부임. 지포리교회로 개명
이명장로: 이근영 초대 권사: 서윤식, 배용수, 이광순
1957. 2. 15 서윤식 초대장로 취임
교회이전 신축을 위해 현 위치인 신철원2리 550번지 매입
건축위원회 조직 (위원장 : 서윤식)
1958. 5. 12 600평 대지에 교회40평(시멘트 함석)과 주택20평 신축봉헌
1958. 5. 15 신철원교회로 개명
1959. 3. 17 제2대 이동철 목사 부임
1961. 3. 12 제3대 조성용 목사 부임
1962. 4. 12 제4대 나원용 목사 부임
1963. 3. 17 제5대 최장원 목사 부임
1964. 3. 20 제6대 이기욱 목사 부임
1970. 2. 16 김덕현 장로 취임
1970. 2. 16 제7대 박문섭 목사 부임
1971. 3. 1 김덕현 장로 이명
1973. 2. 16 제8대 정수창 목사 부임
1975. 9. 13 제9대 배용두 목사 부임
교회 신축준비위원회 조직
(위원장 : 서윤식 서기 : 김영근 회계 : 강명남)
1977. 2. 14 허경태, 현동휘 장로 취임
1978. 12. 28 제10대 임은택 목사 부임
1979. 2. 23 강명남, 류승민 장로 취임
1979. 5. 1 강명남 장로 이명
1979. 12. 28 제11대 최은덕 목사 부임
1980. 4. 2 류승민 장로 이명
1980. 2. 3 최병현 전도사 부임 〈1981. 1. 18 사임〉
주일 낮 예배 1, 2부로 드림
1980. 7. 7 교회 신축 위원회 조직, 본교회당 신축착공
(위원장: 심재철, 서기: 김영근, 회계: 김형배)
1980. 12. 21 본교회당 완공. 입당. (총공사비 : 55,529,680원)
1981. 1. 30 김영근, 노태국, 심재철장로 취임.
1982. 2. 5 김광원 장로 취임
1982. 10. 24 엄영삼 전도사 부임 〈1984. 9. 4 사임〉
1983. 7. 1 김광원 장로 별세
1984. 10. 23 박경훈 전도사 부임 〈1986. 2. 6 사임〉
1985. 2. 14 정하룡 장로 취임
1986. 1. 16 제12대 지기오 목사 부임
1986. 12. 10 울타리. 대문, 화장실 등 제반시설 보완공사
1987. 3. 30 창립40주년, 성전봉헌, 김영근 노태국 심재철 장로
취임 예배
1988. 12. 31 교육관 및 주택건축 준비예금(4.000만원 예금)
1989. 7. 17 제13대 이승기 목사 부임
1989. 7. 30 신현창 전도사 부임 〈1990. 10.14 사임〉
1990. 2. 18 이혜숙 심방전도사 부임 〈1991. 6. 19 사임〉
1990. 11. 4 신광섭 전도사 부임 〈1991. 9. 22 사임〉
1990. 12. 16 현동휘 장로 별세
1991. 2. 28 정하룡 장로 이명
1991. 10. 26 최철호 전도사 부임 〈1992. 5. 17 사임〉
1992. 2. 15 황응렬, 김정일 장로 피택
1992. 6. 7 이대식, 민계숙 전도사 부임 〈1993. 9. 5 사임〉
1993. 10. 17 임찬근 전도사 부임 〈1995. 1. 15 사임〉
1994. 2. 17 조규병 장로 피택
1995. 1. 22 노진만 전도사 부임 〈1995. 10.29 사임〉
1995. 5. 21 유철희 전도사 부임 〈1996. 12.29 사임〉
1996. 1. 4 안준호 전도사 부임 〈1996. 12.29 사임〉
1997. 1. 4 인하진 전도사 부임 〈1999. 9. 12 사임〉
1997. 4. 24 황응렬, 김정일, 조규병 장로 취임식.
1998. 10. 27 신철원리549번지 1,170㎡와 548-1번지 2,952㎡ 매입
1999. 6. 21 교회 부지에 접해있는 지방회 부동산 매입(1,143㎡)
1999. 10. 3 정대신 전도사 부임 〈2000. 10. 1 사임〉
1999. 12. 24 김영근 장로 별세
2000. 11. 28 제14대 안지호 목사 부임.
2001. 2. 5 신철원 474번지 답 668㎡(유지재단 등기)중 1/2의 소
유권 회복
2001. 3. 1 교회신축위원회 조직. 신축착공
2001. 4. 1 권오승 전도사 부임 〈2001. 12.25 사임〉
2001. 9. 30 교회 증․개축 완공. 재단 편입
2001. 11. 18 김정일 장로 별세
2001. 12. 29 이재선, 이경세 장로 피택
2002. 1. 6 김대년 전도사 부임 〈2002. 9. 30 사임〉
2002. 4. 2 봉헌예배 및 황응렬 장로 은퇴. 이재선, 이경세 장로 취임
2002. 8. 30 제15대 정신택 목사 부임
2002. 10. 13 장원재 수련 목회자 부임 〈2003. 9. 30 사임〉
2003. 10. 12 서윤식 장로 별세
2004. 11. 2. 교회부지 525㎡(신철원리548-4번지 답404㎡, 552-26번지
대지121㎡) 도시계획에 편입, 수용 매도
2005. 2. 18 철원동지방 이경세 장로 파송 유보
2005. 8. 20 제16대 최창현 목사 부임
2005. 12. 11 김용상 부담임목사(선교) 부임
2006. 2. 16 철원동지방 이경세 장로 파송
2006. 2. 28 허경태 장로 별세
2006. 3. 23 신철원리 989-2 414.0㎡를 철원군과 임대계약
(2006.3.23-2009.3.22) 하여 주차장 확장
2006. 5. 7 최은희 부담임목사(교육) 부임
2006. 7. 15 주차장 확장 및 종합운동장 공사를 완공하여 개장
2006. 7. 15 할렐루야축구선교단 창단
2007. 5. 11 소방법에 의하여 예배실 및 교육관 방염물품설치
(①공사: 4.24-25 ②검사: 5.11)
2007. 11. 16 성전 리모델링공사 (2007. 5. 28 - 11. 16)
(강단, 찬양대석, 현관, 종탑공사 및 예배실 흡음공사)
2007. 6. 7 신철원리 551-2, 답: 322㎡ 매수하여 기감유지재단에 편입
등기
2007. 6. 18 신철원리 521-10, 전: 81㎡를 철원군과 임대계약
(2007. 6. 18 - 2011. 12. 31) 하여 주차장 확장
2007. 12. 11 한화콘도(32평형) 소유권이전 (1999.9.13 - 2009.9.13)
(①계약: 1999.8.16, 故김정일장로) (②상속: 정옥영권사)
(③이전: 2007.12.11, 심재철장로)
부임: 2011년 8월 16일
의암교회 담임목사( 충북 충주서)
대원감리교회 부담임목사(경기 성남)
삼성교회 담임목사(충북 음성서)
북평제일교회 담임목사(동부연회 동해삼척 지방)
축북음성 서지방 감리사 역임
목원대학교 신학과
청주대학교 행정대학원 (사회복지학)
현) 신철원감리교회 담임목사
부천고등학교 졸업
서울신학대학 신학과 졸업(선교영어학과 부전공)
감리교신학대학 목회신학대학원(M.Div) 졸업
논문 "소위 영적전쟁 현상에 관한 심리학적 고찰"
|